Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ[12]. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Беларуси. Указ президента РФ № 177 от 25 марта «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в Республике Белоруссия» опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации ().69-летний Лукьянов работал переводчиком (по специальности), занимал должность в руководстве Ленинградского отделения союза журналистов СССР.
На дипломатической службе с 1984 года. С 1991 года работал в финансовых институтах и вузах. На госслужбу вернулся в 2006 году, в 2010-16 годах работал в Совбезе РФ, четыре года являлся заместителем его секретаря.С конца 2016 года был послом России в Латвии.
Читать на naviny.by