Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область) — украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года
До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
Пётр Алексе́евич Пороше́нко ( род. 26 сентября 1965 года, Болград, Одесская область, УССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель, предприниматель, юрист. Председатель политической партии «Европейская солидарность» с 31 мая 2019 года. Избранный народный депутат Верховной рады Украины IX созыва, до этого был народным депутатом в 1998—2014 годах.
Президент Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019. Министр экономического развития и торговли Украины с 23 марта по 3 декабря 2012.
Заслуженный экономист Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, а также украинской премии имени Филиппа Орлика. Кандидат юридических наук
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник отправил в отставку 71 главу районных администраций. Распоряжения об увольнении чиновников появились на сайте главы страны.
Во всех распоряжениях значится одна причина увольнения - завершение срока полномочий экс-президента Петра Порошенко. В пресс-службе президента уточнили, что своих постов лишились десять глав районных госадминистраций в Винницкой области, десять - в Кировоградской, восемь - в Волынской, пять - во Львовской, три - в Донецкой, и столько же - в Закарпатской, два - в Житомирской и один - в Днепропетровской.
Ранее Зеленский уже освободил от должностей 11 июня глав 15 областных администраций. Глава Украины также сменил председателя Донецкой областной государственной администрации.
Читать на aif.ru