Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ[12]. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Дми́трий Сергеевич Песков (род. 17 октября 1967, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).
Пресс-секретарь председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина (2008—2012)
Сергей Викторович Лавров (род. 21 марта 1950, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Чрезвычайный и полномочный посол. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Джон Роберт Болтон II — государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
9 апреля 2018 года президент США Дональд Трамп назначил Болтона своим советником по национальной безопасности. На этом посту Болтон сменил генерала Герберта Макмастера, с которым Трамп не смог сработаться.
За время нахождения на посту советника Джон Болтон дважды посетил Москву: в июне 2018 года с целью подготовки саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, в октябре 2018 года для переговоров о будущем Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
10 сентября 2019 года Болтон был отправлен в отставку. Причиной увольнения Трамп назвал «значительные разногласия» по ряду вопросов. Болтон отстаивал необходимость максимально жёстких подходов к России, КНДР, Ирану и афганской проблеме, нередко расходясь во взглядах с главой Госдепартамента Майком Помпео и самим Дональдом Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Женеве готовится встреча советника президента США Джона Болтона с представителями России.— Такие контакты действительно запланированы и готовятся, — сказал Песков.Ранее в Белом доме сообщили, что советник президента США по национальной безопасности проведёт в Женеве встречу с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.Напомним, что 27 июня советник Трампа приезжал в Москву и провёл встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым..
Читать на life.ru