Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ[12]. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Сергей Викторович Лавров (род. 21 марта 1950, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский дипломат и государственный деятель. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. Чрезвычайный и полномочный посол. Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Михаил Владимирович Мишустин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года.
С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук (2010)
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов приехали в Москву для участия в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе.
Это следует из данных сервиса Flight Radar.Ранее Владимир Путин предложил провести 9 октября в Москве переговоры глав МИД Армении и Азербайджана для скорейшего достижения перемирия в Карабахе, для обмена пленными и сбора трупов.
Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главами МИД Армении и Азербайджана по итогам переговоров по Нагорному Карабаху в Москве не планируется.Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин днем в пятницу, 9 октября, проводит двустороннюю встречу со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.
Читать на argumenti.ru