Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ[12]. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, комментируя на странице в Facebook свое назначение на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, заявил о «значимом деле» на благо страны.По его словам, ему не раз приходилось в жизни «заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно» для него самого. «На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — заявил Анатолий Чубайс.Ранее 4 декабря стало известно, что Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано».
Он возглавлял компанию с 2011 года. Президент России Владимир Путин назначил его спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
Читать на lenta.ru