Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ[12]. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР. В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Об этом со ссылкой на выдержку из внутренней сводки в России сообщил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает "ДС". "Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11034 человек…ЧВК-3419 погибших.
Суммарные потери на утро сегодняшнего дня практически четырнадцать с половиной тысяч (14,5 тыс)", — пишет он. Как сообщала "ДС", утром 24 февраля войска Российской Федерации по приказу Владимира Путина начали новое вторжение в Украину сразу по нескольким направлением.
Однако блицкриг не состоялся и ВСУ удалось сдержать противника, уничтожив, по официальным данным, с начала наступления свыше 12 тыс., 353 танка, 1165 бронемашин, 125 артиллерийских систем, 31 средство ПВО, 58 РСЗО, 60 цистерн с топливом, 7 БПЛА, 3 корабля, 57 военных самолетов и 83 вертолета, 558 военных автомобилей.
Читать на dsnews.ua